- Appartenance politique :
- Membre du Groupe socialiste et apparentés
- État civil :
- Né le 5 août 1938
Décédé le 24 janvier 2021 - Profession :
- Magistrat
- Département :
- Haute-Saône
-
Ancien sénateur de la Ve République
Travaux parlementaires
Elu le 26 septembre 2004
Fin de mandat le 30 septembre 2014 (non réélu)
Vice-Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Membre du Groupe socialiste et apparentés
Extrait de la table nominative
Résumé de
l'ensemble des travaux parlementaires
de Jean-Pierre MICHEL
Avertissement : les extraits de tables nominatives et biographies sont issus d'une reconnaissance automatisée des caractères ; merci de nous signaler toute erreur ou coquille.
Page mise à jour le
Pour toute remarque relative à cette page, veuillez contacter : anciens-senateurs@senat.fr